KOTATSU JAPANESE ANIMATION FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1187288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Kotatsu Japanese Animation Festival, founded in 2010 is an annual festival presenting and celebrating the best of Japan's distinctive anime independent short films and mainstream feature films as well as educational workshops for children and people of all ages. Activities are normally held at two of Wales' leading arts venues, in Cardiff and Aberystwyth, while some may be hosted online.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £6,426
Cyfanswm gwariant: £14,769

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd
  • Ceredigion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Benjamin Hugh Rive Ymddiriedolwr 13 December 2024
Dim ar gofnod
Alexandra Mary Johanna Owen-Burns Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Robin Lyons Ymddiriedolwr 21 March 2022
ITALIAN CULTURAL CENTRE WALES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.61k £21.45k £12.43k £6.43k
Cyfanswm gwariant £14.40k £15.18k £17.63k £14.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 09 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 09 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 14 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 14 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 07 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 CORONATION STREET
TRETHOMAS
CAERPHILLY
CF83 8DL
Ffôn:
07597929989