REESTABLISH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with young people aged 7 to 19 years, surrounded by drugs, crime, violence and loss from areas of high deprivation, within Leeds - based in Beeston & Holbeck, South Leeds. We provide activities and support for young people and their broader families, running weekly, drop-in's, mentoring and group sessions, that enable those involved to holistically grow, have fun and belong.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £56,221 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Latz | Cadeirydd | 15 February 2015 |
|
|
||||
Joanne Sunderland | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
||||
Faye Vollans | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Patricia Pedley | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.11k | £178.45k | £196.26k | £336.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.86k | £132.34k | £186.92k | £224.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.55k | £5.00k | £58.08k | £56.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO SUPPORT AND HELP CHILDREN, YOUNG ADULTS AND THEIR FAMILIES LIVING IN LEEDS AND THE UNITED KINGDOM, PARTICULARLY THOSE WHO ARE IN NEED, HARDSHIP, ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DEPRIVED OR AT RISK OF EXCLUSION FROM SOCIETY, THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND PRODUCTIVE ACTIVITIES AS A MEANS OF: 3.1.1 ADVANCING IN LIFE AND HELPING CHILDREN AND YOUNG ADULTS BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE FULLY IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS 3.1.2 ADVANCING EDUCATION 3.1.3 PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF THE HEALTH AND SOCIAL WELFARE FOR THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, HARDSHIP, ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DEPRIVED OR AT RISK OF EXCLUSION FROM SOCIETY WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR STANDARD AND CONDITION OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Reestablish
Hillside
Beeston Road
Leeds
LS11 8ND
- Ffôn:
- 07828201330
- E-bost:
- reestablish.info@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window