ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEWS WOLVERHAMPTON
Rhif yr elusen: 1183263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Hird | Cadeirydd | 16 July 2013 |
|
|
||||
CHARLOTTE TAFT | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|||||
Chetan Patel | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Gareth Manser | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Lynne Lawerence | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Ann Macmanomy | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Chioma Okafor | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Joanne Corkery | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jason Coley | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Rachel Reid | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Hedger | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Lee Blakemore | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Jack Hedger | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.