ymddiriedolwyr YORKSHIRE CANCER COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1185838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stewart Manning | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|
||||
Helen Moss | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Richard Paul Myers | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
David Blunt | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
Karen Louise Escott | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Adams | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.