ymddiriedolwyr YATE MEN'S SHED
Rhif yr elusen: 1184340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Quentin Rayner | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Andrew James Wybrow | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Martin Charlton | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Stephen John Sherliker | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
David John Musgrove | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
Danny James Edward Parker | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.