ymddiriedolwyr THE WEARDALE MUSEUM
Rhif yr elusen: 1185086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillippa Carne Rowe | Cadeirydd | 26 April 2019 |
|
|
||||
Michael James Beer | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Philip Newbold | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Eileen Joyce Steinbock | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
William Robert Bevil Wilson | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
John Fenwick Jackson | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Dr Owain Gardner | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Eleanor M Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
ROY ALLAN PERCIVAL | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
John Linsley Norman | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.