THE WYNDHAM COTTLE ALMSHOUSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of Almshouses for people who are aged 55 years or above and who are in need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 14 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 205293 WYNDHAM COTTLE ALMSHOUSES
- 28 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMILLA READ | Cadeirydd | 06 September 2019 |
|
|
||||
Duncan Willard | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Rhoderick Powell | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Rosemary Luck | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
Joanna Minchin | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £14.02k | £15.38k | £19.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.57k | £32.40k | £20.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Rhagfyr 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Rhagfyr 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR PEOPLE WHO ARE AGED 55 YEARS OR ABOVE AND WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; AND (B) TO FURTHER SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE ALMSHOUSE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAMSTEAD GRANGE
HAMSTEAD DRIVE
HAMSTEAD
YARMOUTH
PO41 0YE
- Ffôn:
- 01983760230
- E-bost:
- joannaminchin@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window