ymddiriedolwyr LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRICT 105N FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1183683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Kerr Sutherland | Cadeirydd | 07 May 2019 |
|
|
||||
John Sellers | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Gillian Margaret Swan | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Susan Valerie Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Ian leslie Butler | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Kevin Hunter | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
David Ronald Wilson | Ymddiriedolwr | 21 July 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN WELLS | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||
Marilyn Irene Bennett | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
ALAN ASHBURNER | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.