THE MONEY MACRO AND FINANCE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education in the fields of monetary economics, macroeconomics, and financial economics in particular, but not exclusively within the United Kingdom through conferences, public lectures, publications, seminars, workshops and promoting research for the public benefit in all aspects of monetary economics, macroeconomics, and financial economics and publishing the useful results.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Miguel Angel Leon-Ledesma | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Claudia Girardone | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jagjit Singh Chadha | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Sean Holly Prof | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Dr PAUL DAVID MIZEN | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Professor Peter Nigel Smith | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Professor Simon Glover Price | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Professor Fatmah Gulcin Ozkan | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Dr Laura Coroneo | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.10k | £13.88k | £38.20k | £47.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.92k | £13.33k | £34.23k | £35.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE FIELDS OF MONETARY ECONOMICS, MACROECONOMICS, AND FINANCIAL ECONOMICS IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN THE UNITED KINGDOM THROUGH CONFERENCES, PUBLIC LECTURES, PUBLICATIONS, SEMINARS, WORKSHOPS AND PROMOTING RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF MONETARY ECONOMICS, MACROECONOMICS, AND FINANCIAL ECONOMICS AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
University Of York
Dep. of Economics
Heslington
YORK
YO10 5DD
- Ffôn:
- 01159515479
- E-bost:
- secretary@mmf.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window