ymddiriedolwyr THE NENO MACADAMIA TRUST (MALAWI)
Rhif yr elusen: 1184696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Emmott | Cadeirydd | 25 March 2004 |
|
|
||||
Philip Richard Lindley | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||
Steven William Goodman | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
John Peter Ascott | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
David Ascott | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Timothy Emmott | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Dr William Leslie Hodges Rawes | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.