ymddiriedolwyr RESTORE (CUMBRIA)
Rhif yr elusen: 1187078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN MARK GRAY | Cadeirydd | 25 April 2019 |
|
|||||||||
Duncan Graham Walker | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||||||
Alastair Robert Hugh Cook | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||||||
Rev Andrew Burrell | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||||
Alexandra Helen Sharp-Walker | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||||
Christopher William Bray | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||||||
Canon JOHN RALPH LIBBY | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.