LGBT CHARITY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a non-profit charity, We provide support to LGBT projects. We also work with other organisations that wish to challenge anti-gay laws with in and outside the United Kingdom. We will leave our doors open to offer advice, support and information to lesbian, gay, bisexual and transgender within and outside our community.also help homeless and give out food.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2019: CIO registration
- LGBTQ+ Charity uk (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Hill | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Luke Conway | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
David Mallett | Ymddiriedolwr | 03 June 2022 |
|
|
||||
John Conway | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/05/2021 | 12/05/2022 | 12/05/2023 | 12/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.00k | £109.87k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.00k | £114.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Mai 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mai 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Mai 2023 | 26 Ebrill 2024 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mai 2023 | 29 Ebrill 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Mai 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mai 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 12 Mai 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mai 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY OF THOSE THROUGHOUT ENGLAND IN PARTICULAR BY PROVIDING FUNDING AND OR GRANTS TO CHARITABLE ORGANISATIONS WHO ARE CONCERNED WITH THE ISSUES AND DIFFICULTIES AFFECTING THE LIVES OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LGBT CHARITY
100 Talbot Road
BLACKPOOL
FY1 1LR
- Ffôn:
- 0300 102 1629
- E-bost:
- luke@lgbtcharity.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window