WHARFEDALE MEN'S SHED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Shed is about having fun, sharing skills and knowledge with like-minded people and gaining a sense of purpose and belonging, by working on projects for ourselves & the community. Work undertaken by our members includes making various Planters, Bird Tables & Boxes & Hedgehog homes in addition to carrying out repairs to a number of pieces of furniture and toys for members of the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 29 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Emblin | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Robert Mark Burnett | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Neil Robert O'Brien | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Stuart Gregory | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
Robert Henry Miles | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | 01/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55k | £2.52k | £4.69k | £4.44k | £6.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20k | £1.51k | £4.82k | £4.35k | £7.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2022 | 22 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2022 | 26 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
01 Mai 2020
(Mae'r cyfrifon |
22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY MEN AGED 18 OR OVER, WITHIN WHARFEDALE AND THE SURROUNDING AREA, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN WHICH THEY CAN MEET TO UNDERTAKE CREATIVE, PHYSICAL OR RECREATIONAL ACTIVITIES, LEARN OR PASS ON SKILLS AND KNOWLEDGE, AND SUPPORT EACH OTHER SOCIALLY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS); OR CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wharfedale Men's Shed
C/O Otley Courthouse
Courthouse Street
OTLEY
LS21 3AN
- Ffôn:
- 07886093221
- E-bost:
- wharfedalemensshed@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window