ymddiriedolwyr THE RYTON CHORALE
Rhif yr elusen: 514249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Margaret Dixon | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Madelaine Richardson | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Helen Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Margaret Mary Anne Edge | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Lindsay Mary Whitham | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Walsh | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Christopher John Moxon | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Carolyn Katy Hughes | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Ingrid Rosannah Knight | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
David G Over | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Christine Mary Wilson | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.