MARKAZ DARUL EHSAN MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Markaz Darul Ehsan Manchester advances the religion of Islam for the benefit of the general public with a focus on the Greater Manchester area via the holding of prayer and spiritual gatherings based on the remembrance of God, celebration of religious events, serving the local community and disseminating literature based on the teachings of the sufi saint Abu Anees Muhammad Barkat Ali (QSA)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- DARUL EHSAN (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munir Ahmed | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Abdul Latif Shakoor | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Mohammad Akmal Ghafoor | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Saeed Mahmood Saddique | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 MAY 2019 as amended on 15 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER AND SPIRITUAL MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS EVENTS, PRODUCING AND DISTRIBUTING RELIGIOUS LITERATURE BASED ON THE TEACHINGS OF THE SUFI SAINT ABU ANEES MUHAMMAD BARKAT ALI.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Carnoustie Drive
Heald Green
CHEADLE
Cheshire
SK8 3EW
- Ffôn:
- 07737565641
- E-bost:
- latifshakoor@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window