ymddiriedolwyr POCKLINGTON RUGBY IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1186716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Bowden | Cadeirydd | 03 December 2019 |
|
|
||||
Christopher Brown | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Philip John Robinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|||||
Rev Gail Margaret Dalley | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Mallett | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Mark James Stringer | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Christopher French | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Valerie Clare French | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Deborah Elizabeth Britton | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Simon John Sedcole | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Timothy Andrew Stephenson | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.