CAUDA EQUINA CHAMPIONS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Strive to raise awareness of Cauda Equina Syndrome (CES) and support people living with the condition. The aim is to embrace people living with CES and by using our collective voice we hope we will bring about change and an end to unnecessary suffering. We hope to reduce the number of people suffering from CES and empower and support people to continue to live positive, happy lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Hannah Thornber | Cadeirydd | 10 January 2020 |
|
|
||||
Firas Sarhan | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
vanessa bewley-robinson | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Steven Smith | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.84k | £52.78k | £116.25k | £61.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46k | £1.44k | £5.96k | £16.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Ionawr 2025 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Ionawr 2025 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PEOPLE AFFECTED BY CAUDA EQUINA SYNDROME FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) PROVIDING SUPPORT, ASSISTANCE AND INFORMATION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO PEOPLE AFFECTED BY CAUDA EQUINA SYNDROME; (B) FURTHERING AND BUILDING AWARENESS, EDUCATION AND RESEARCH IN RESPECT OF CAUDA EQUINA SYNDROME AND ITS TREATMENT AND PREVENTION; AND (C) PROMOTING AND INFLUENCING EFFECTIVE CARE, INVOLVEMENT AND SUPPORT FOR PEOPLE AFFECTED BY CAUDA EQUINA SYNDROME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor, Britannia House
The Sidings
Whalley
CLITHEROE
Lancashire
BB7 9SE
- Ffôn:
- 03335777113
- E-bost:
- info@championscharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window