LADY D'ARCY WITH FYNCHES AND BERRYFIELD COTTAGES ALMSHOUSE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of affordable housing in the form of almshouses for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 06 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104882 LADY D'ARCY WITH FYNCHES AND BERRYFIELD COTTAGES A...
- 21 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Charles Dundas Irven | Cadeirydd | 21 November 2019 |
|
|
||||
Catherine Heslegrave | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Dr Karen Chumbley | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
PETER HYWYN JONES | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Sheila Ann Reeves | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Nigel Gordon Humphreys | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Paul Michael Bareham | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Edward Anthony Bloomfield | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.77k | £143.89k | £163.33k | £175.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.91k | £132.44k | £81.76k | £86.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Mai 2022 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Mai 2022 | 95 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
1.1. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF HOUSING ACCOMMODATION FOR PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AND WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT; AND 1.2. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE CHARITY TRUSTEES DECIDE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fornham House
227 London Road
Stanway
COLCHESTER
CO3 8PB
- Ffôn:
- 07951355362
- E-bost:
- vcdepledge@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window