Hanes ariannol JUNCTION 7

Rhif yr elusen: 1185423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.50k £85.40k £56.32k £111.05k £35.16k
Cyfanswm gwariant £9.60k £59.31k £45.20k £109.55k £33.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £500 N/A N/A £76.52k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £37.82k N/A £5.51k