THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS,KENLEY

Rhif yr elusen: 1185283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PCC is committed to enabling as many people as possible to worship at our church and to become part of the parish community. The PCC maintains an overview of worship and works with the incumbent to provide services that can involve the many groups of people that live in the parish. We provide activites within the community such as play sessions, craft mornings and film afternoons.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £85,650
Cyfanswm gwariant: £81,804

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Medi 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS KENLEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Justine Middlemass Cadeirydd 10 January 2021
Dim ar gofnod
Michael Arthur Rodwell Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Helen Sheila Dighton Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Christopher Robert Charles Preston Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Linda Darnelle Constant-Shepherd Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
Marie Elizabeth Kimberley Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
David Stanley Shepherd Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
Charmian Preston Ymddiriedolwr 09 May 2021
Dim ar gofnod
Michael George Stock Ymddiriedolwr 10 January 2021
Dim ar gofnod
Nicola Howe Ymddiriedolwr 10 January 2021
Dim ar gofnod
Peter John Bedwell Ymddiriedolwr 10 January 2021
Dim ar gofnod
Ann Iris Jones Ymddiriedolwr 10 January 2021
Dim ar gofnod
ELIZABETH JANE GOODRIDGE Ymddiriedolwr 01 September 2015
KENLEY MEMORIAL HALL CIO
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £75.87k £67.74k £81.75k £85.65k
Cyfanswm gwariant £84.21k £67.48k £73.13k £81.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Tachwedd 2021 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Tachwedd 2021 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church Road
Kenley
CR8 5DU
Ffôn:
02086603251