AL-NIJAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1)ESOL women only classes: Weekly Wednesday ESOL classes from 10-12pm in Leeds Afghan Education Centre. These ESOL classes are run in partnership with PATH Yorkshire. 2)Weekly Saturday Classes for children aged 5-16 3) Weekly Walks 4) Many workshops are delivered in partnership with other organisations. For example: safeguarding training with Voluntary Action Leeds,First aid, Mental health
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £138 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAKEEMA AMIN | Cadeirydd | 15 June 2020 |
|
|
||||
Marya Amin | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Freshta Qaumi | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £681 | £681 | £861 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Hydref 2024 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Hydref 2024 | 134 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Hydref 2024 | 500 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Hydref 2024 | 500 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Medi 2022 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Hydref 2024 | 864 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN LEEDS AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SEX, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED (IN PARTICULAR, MUSLIM WOMEN OF THE SOUTH ASIAN COMMUNITIES), TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY: A. PROVIDING A LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES MUSLIM WOMEN OF THE SOUTH ASIAN COMMUNITIES TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; B. INCREASING, OR CO-ORDINATING, OPPORTUNITIES FOR MUSLIM WOMEN OF THE SOUTH ASIAN COMMUNITIES TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS, TO ENABLE THOSE PROVIDERS TO ADAPT SERVICES TO BETTER MEET THE NEEDS OF THESE COMMUNITIES; C. PROVIDING REGULAR LESSONS IN READING AND UNDERSTANDING THE QURAN, OPEN TO ALL, TO ENABLE MUSLIMS TO PRACTICE THEIR FAITH IN THE UK AND TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THEIR FAITH AND CULTURE; D. PROVIDING REGULAR CLASSES FOR CHILDREN WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SEX, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED, TO ADVANCE THEIR EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR SOCIAL INCLUSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1-3 Sandhurst Avenue
LS8 3QT
LEEDS
LS8 3QT
- Ffôn:
- 07472314087
- E-bost:
- hakeemaamin1@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window