Ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH BARNSLEY NORTH EAST

Rhif yr elusen: 1185800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Claire Elizabeth Rawlinson Cadeirydd 01 November 2017
SHEFFIELD METHODIST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Josephine Powell Ymddiriedolwr 15 May 2025
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Brian Laycock Ymddiriedolwr 13 January 2025
Dim ar gofnod
Peter Balfour Ymddiriedolwr 17 January 2024
Dim ar gofnod
Sandra Naylor Ymddiriedolwr 25 January 2023
Dim ar gofnod
DAPHNE IRWIN Ymddiriedolwr 25 January 2023
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
GLORIA BOOTH Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Linda Joyce Stammers Ymddiriedolwr 30 January 2019
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Susan Mellor Ymddiriedolwr 28 June 2017
Dim ar gofnod
Karen Houghton Ymddiriedolwr 28 September 2016
Dim ar gofnod
Gillian Reed Ymddiriedolwr 28 September 2016
Dim ar gofnod
Janet Morris Ymddiriedolwr 28 September 2016
Dim ar gofnod
Alan Frederick Hollands Ymddiriedolwr 28 September 2016
Dim ar gofnod
HEATHER SHEILA HAGUE BSC HONS Ymddiriedolwr 28 September 2016
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH ANN HAIGH Ymddiriedolwr 28 September 2016
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Ann Hambleton Ymddiriedolwr 28 September 2016
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Margaret Stather Ymddiriedolwr 28 September 2016
Dim ar gofnod
Dianne Charlesworth Ymddiriedolwr 28 September 2016
THE METHODIST CHURCH - BARNSLEY CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser