Hanes ariannol AGNEW COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 514292
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.88k | £15.04k | £4.34k | £13.01k | £4.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.25k | £25.68k | £4.13k | £9.49k | £4.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £600 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.23k | £945 | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.