ymddiriedolwyr ALTITUDE MISSION
Rhif yr elusen: 1186536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Missen | Cadeirydd | 21 April 2021 |
|
|
||||
Emily Beard | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Heath Monaghan Mr | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Kate Tiernan | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Rev Julio Abraham | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Lindsay West | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Laura Murdoch | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Sarah MacFarlane | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.