Hanes ariannol HILLTOP CIRCLE

Rhif yr elusen: 1186210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.69k £85.18k £127.32k £129.55k £103.63k
Cyfanswm gwariant £60.41k £82.62k £125.75k £123.26k £117.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £47.42k £68.02k £52.60k