EXPERT LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation will support individuals to effectively contribute to policies and decisions that affect them through delivering workshops, training and advocacy and other forms of support to both beneficiaries and those who may have contact with them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,139 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Smith | Cadeirydd | 19 August 2019 |
|
|
||||
Marcin Bielecki Mr | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Gareth Murphy | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Deborah Craig | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Mark deBower Banham | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Shane Robert Britton | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Nicola Plumb | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Marnie Burden | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Ryan Snape | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Steven Mark Neville | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.01k | £155.60k | £122.41k | £158.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.26k | £145.37k | £167.64k | £157.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £31.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.30k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND NEED AMONGST PEOPLE SUFFERING SEVERE AND MULTIPLE DISADVANTAGE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOMELESSNESS, SUBSTANCE AND ALCOHOL MISUSE, MENTAL ILLNESS, PEOPLE AFFECTED BY THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, AND VICTIMS OF ABUSE AND DOMESTIC VIOLENCE, THROUGH THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, ADVOCACY AND OTHER FORMS OF SUPPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINORIES HOUSE
2-5 MINORIES
LONDON
EC3N 1BJ
- Ffôn:
- 02078404413
- E-bost:
- david@expertlink.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window