COPING WITH CANCER IN LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Coping with Cancer provide practical and emotional support to those effected by a cancer diagnosis, within Leicester,Leicestershire and Rutland .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1124057 SUE YOUNG CANCER SUPPORT IN LEICESTERSHIRE AND RUT...
- 13 Hydref 1983: Cofrestrwyd
- 18 Chwefror 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- COPING WITH CANCER - C W C (Enw gwaith)
- CWC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.27k | £253.88k | £220.59k | £249.63k | £234.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.83k | £230.27k | £182.64k | £181.07k | £203.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 23 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 14 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 28 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 06 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 07 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 18 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 30 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 30 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 AUGUST 1983 AS AMENDED 5 MAY 1993, 11 JUNE 1996, 30TH JUNE 1998, 10 JULY 2001 AND 22 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE PRACTICAL AND EMOTIONAL SUPPORT TO THOSE AFFECTED BY A CANCER DIAGNOSIS THEIR FAMILIES AND SUPPORTERS IN LEICESTERSHIRE AND RUTLAND.
Maes buddion
CITY AND COUNTY OF LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window