DENE VALLEY U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing interation between retired people to share knowledge and enjoy life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Whiteley | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Rosalind Bott | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Trevor Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Shirley Kent | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
gill cressey | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Hargis | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Jackie Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Rev William Howard | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Alison Edwards | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Penny Holbrook | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Peter Davies | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Linda Yeates | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Carol Turland | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Blundall B Sc Hons | Ymddiriedolwr | 01 July 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.04k | £4.50k | £5.31k | £5.27k | £5.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.24k | £5.12k | £5.51k | £6.36k | £5.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 17 Mawrth 2022 | 321 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 AUG 2009
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN WELLESBOURNE AND ITS SURROUNDING LOCALITY. 2) THE PROVISION OF FACILTIES FOR LEISURE TIME AND RECREATONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 MOUNTFORD CLOSE
WELLESBOURNE
WARWICK
CV35 9QG
- Ffôn:
- 01789840463
- E-bost:
- gblundall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window