HAY JUMPING JACKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The club is located in Hay-on-Wye Primary School and held in the sports/dining hall. The charity promotes the benefits of the attendees of Hay-on-Wye Primary School and surrounding schools by providing a facility for daily after school care for children age 4 - 11 years. We provide the children with inside and outside activities. We provide healthy snacks, all in a happy, safe environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Powys
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Seymour | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Kayleigh Young | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Louise Davies | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Lizzie Keylock | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Kath Vaughan | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.45k | £12.73k | £18.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.81k | £10.33k | £14.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION AND PROVIDE FOR THE RECREATION OF CHILDREN AGED BETWEEN 4 AND 11 YEARS BY MAKING SERVICES AND FACILITIES AVAILABLE TO THEM DURING OUT OF SCHOOL HOURS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAY-ON-WYE CP SCHOOL
OXFORD ROAD
HAY-ON-WYE
HEREFORD
HR3 5BT
- Ffôn:
- 01497820339
- E-bost:
- hayjumpingjacks23@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window