Ymddiriedolwyr HOLTON LE CLAY PRE-SCHOOL GROUP

Rhif yr elusen: 1184686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lois Taylor Cadeirydd 31 July 2019
Dim ar gofnod
Abigail Simpson Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Boulger Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Hayley Nunn Ymddiriedolwr 27 September 2022
Dim ar gofnod
Amy Martindale Ymddiriedolwr 15 June 2022
Dim ar gofnod
Diane Boylan Ymddiriedolwr 23 June 2021
Dim ar gofnod
Susan Goodhand Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod