Ymddiriedolwyr PROFESSORS WITHOUT BORDERS

Rhif yr elusen: 1189091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Denton Cadeirydd 08 June 2023
Dim ar gofnod
Carlos Treadway Ymddiriedolwr 24 January 2025
Dim ar gofnod
Kinna Pattani Ymddiriedolwr 31 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Mary Clare Loughlin-Chow Ymddiriedolwr 26 July 2024
Dim ar gofnod
Pernille Norregaard Ymddiriedolwr 26 July 2024
Dim ar gofnod
Jamaal Brathwaite Ymddiriedolwr 24 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Peter James Thomas Ymddiriedolwr 21 April 2023
Dim ar gofnod