THE THOMAS FRANKS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of need amongst disadvantaged, (due to poverty or financial hardship, ill health or deprived social circumstances) children and young people for the public benefit, in particular by the award of grants which assist and support the development of children and young people,including to projects which undertake direct educational activity and food-based learning. England,Wales, Scotland.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
760 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Cenia
- Malta
- Portiwgal
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Medi 2019: CIO registration
- T.T.F.F. (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Catherine Bothwell | Cadeirydd | 10 December 2019 |
|
|
||||
EDWARD HELLINGS | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Anthony Leggett | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Jeremy Gibson | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Timothy Cooper | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £213.59k | £213.09k | £213.81k | £146.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £193.89k | £166.70k | £221.07k | £131.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Sep 2019 as amended on 27 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF NEED AMONGST DISADVANTAGED ADULTS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE AWARD OF GRANTS AND PROVISION OF SERVICES WHICH ASSIST AND SUPPORT THE DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, PROVIDE RELIEF, SUPPORT AND OPPORTUNITY TO ADULTS, INCLUDING PROJECTS WHICH UNDERTAKE DIRECT EDUCATIONAL ACTIVITY AND FOOD-BASED LEARNING. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE "DISADVANTAGED" MEANS PERSONS WHO ARE DISADVANTAGED DUE TO POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP, ILL HEALTH OR DEPRIVED SOCIAL CIRCUMSTANCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thomas Franks Ltd
The Stables
Brewery Lane
Hook Norton
BANBURY
OX15 5NX
- Ffôn:
- 01608738070
- E-bost:
- TTFFoundation@thomasfranks.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window