Hanes ariannol AMGUEDDFA HANESYDDOL A MORWROL A CHANOLFAN ASTUDIAETHAU LLYN (LLYN HISTORICAL AND MARITIME MUSEUM AND STUDY CENTRE)
Rhif yr elusen: 514365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.72k | £43.83k | £92.64k | £46.47k | £34.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.09k | £62.75k | £64.63k | £74.71k | £83.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £47.05k | N/A | £58.93k | £34.11k | £19.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.