Hanes ariannol BETTER LEEDS COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 514371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.37k | £707.58k | £689.24k | £656.03k | £742.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £729.57k | £635.46k | £649.01k | £599.76k | £750.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.96k | £61.86k | £37.70k | £240.63k | £332.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £6.25k | £37.07k | £8.08k | £5 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.40k | £51.14k | £11.37k | £0 | £45.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £617.38k | £649.56k | £640.50k | £27.86k | £693.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £588 | £631 | £308 | £111 | £2.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £619.98k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £627.08k | £604.00k | £600.79k | £577.70k | £697.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.05k | £6.90k | £6.30k | £3.17k | £11.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £102.49k | £31.47k | £48.22k | £22.06k | £52.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.