ymddiriedolwyr NUNEATON MUSLIM SOCIETY
Rhif yr elusen: 514390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shauqat Mangera | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Zakariya Ahmedabadi | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Imran Khan | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Abbas Khalifa | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Yunus Patel | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Imtiaz Ahmedabadi | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Mustafa Khalifa | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Javid Mehmud Jogiat | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Ibrahim Bham | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Zahir Abbas Aadam | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
YUSUF PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
||||
ISMAIL MALIK | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
||||
Ahmed Ismail | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.