ymddiriedolwyr KING'S CHURCH,HIGH WYCOMBE
Rhif yr elusen: 1184180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Trevor Gibbins | Cadeirydd | 30 September 2019 |
|
|||||
Philippa Anne Chipping | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Theresa Ifedolapo Olowoloba | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Mark Daniel Wells | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Hannah Hedges | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Ian Christopher Stokoe | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Richard Wainman | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.