RUNHAM WILDLIFE RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a wildlife and domestic rescue where we rehabilitate the sick and injured back into the wild, our sanctuary or forever homes. We educate people into biodiversity and the importance of the ecosystem with tours, talks and work experience in order to teach future generations the necessary need for wild animals and responsible domestication of non wild pets..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
42 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2019: CIO registration
- RUNHAM WILDLIFE RESCUE (Enw gwaith)
- RWR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Wolmer | Cadeirydd | 03 December 2019 |
|
|
||||
Maryna Drobot | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Lyndsey Murfet Miss | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Rachel Susan Barrat | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.46k | £24.79k | £22.43k | £24.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80k | £26.77k | £23.01k | £23.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 14 Medi 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | 14 Medi 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 11 Medi 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 11 Medi 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECTS OF ANIMAL WELFARE, ENVIRONMENTAL ISSUES AND BIODIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Heath Farm
Market Lane
Filby
NR29 3ST
- Ffôn:
- 07506430246
- E-bost:
- runhamwildliferescue@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window