THE NAZARETH WAY CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports the work of chaplaincy at HMP Send and other prisons in England and Wales and provides grants against certain criteria to prisoners at HMP Send and other prisons in England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1160099 THE NAZARETH WAY
- 17 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gloster | Cadeirydd | 17 October 2019 |
|
|
||||
Rev Michael Philip Stanbrook | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Michael John Halsey | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Bayliss | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Leslie Ronald Smith | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
Rosemary Joyce Leclerq | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.00k | £52.04k | £21.83k | £20.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.23k | £9.43k | £21.11k | £40.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF PERSONS WHO ARE PRESENTLY DETAINED, HAVE PREVIOUSLY BEEN DETAINED OR ARE AT RISK OF BEING DETAINED IN ANY PENAL OR CORRECTIONAL ESTABLISHMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING RESOURCES AND SUPPORT FOR THE WORK OF PRISON CHAPLAINCIES ACROSS ENGLAND AND WALES; (B) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION AMONGST PERSONS WHO ARE PRESENTLY DETAINED, HAVE PREVIOUSLY BEEN DETAINED OR ARE AT RISK OF BEING DETAINED IN ANY PENAL OR CORRECTIONAL ESTABLISHMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING ADVICE, MENTORING, EDUCATION AND TRAINING TO ASSIST IN THE REHABILITATION OF OFFENDERS; (C) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE POVERTY AMONGST PERSONS WHO ARE PRESENTLY DETAINED, HAVE PREVIOUSLY BEEN DETAINED OR ARE AT RISK OF BEING DETAINED IN ANY PENAL OR CORRECTIONAL ESTABLISHMENT AND AMONGST THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS TO OFFENDERS IN FINANCIAL HARDSHIP AND TO CHARITIES PROVIDING FINANCIAL RELIEF TO THEIR FAMILIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOORE BARLOW LLP
THE ORIEL
SYDENHAM ROAD
GUILDFORD
GU1 3SR
- Ffôn:
- 01932351220
- E-bost:
- contact@thenazarethway.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window