Dogfen lywodraethu BRITISH BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1185343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 16 Sep 2019 as amended on 05 Nov 2019 as amended on 27 Jan 2020 as amended on 16 Feb 2021 as amended on 08 Feb 2022 as amended on 14 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF BBKA IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND BEEKEEPERS IN THE CRAFT OF BEEKEEPING AND PROMOTE THE IMPORTANCE OF BEES IN THE ENVIRONMENT.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.