ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF THE ALEXANDRA HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1184967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE LEE | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
ANDREW MICHAEL WARING | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN COX | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
SUSAN WILSON | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ROBERT HENRY CHRISTOPHER BEARD | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
NIGEL RICHARD SPENCER | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|||||
ROSEMARY CHRISTINE DIXON | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
BRIAN GEORGE HILSON | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.