UFULU MALAWI LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ufulu is a UK charity whose aim is to end period poverty among women and girls in Malawi. We run educational workshops on menstrual hygiene and provide free sanitary products, namely reusable menstrual cups. We educate young girls on menstrual and feminine hygiene and provide ongoing support networks for both women and girls.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Malawi
Llywodraethu
- 06 Awst 2019: Cofrestrwyd
- UFULU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WILLIAM CUTTS | Cadeirydd | 23 March 2019 |
|
|
||||
Michele Rousseau | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Annabel Gray | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
Nicola Frances Crosbie | Ymddiriedolwr | 22 April 2019 |
|
|||||
Louise Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 22 April 2019 |
|
|
||||
Alexia Woolsey | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.03k | £15.49k | £53.61k | £74.48k | £32.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.37k | £20.61k | £25.64k | £90.86k | £44.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AMONG WOMEN AND GIRLS ANYWHERE IN SUB-SAHARAN AFRICA, STARTING IN MALAWI, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SANITARY PRODUCTS SUCH AS MOONCUPS OR SUSTAINABLE, WASHABLE, REUSABLE PADS WHERE THEY ARE NEEDED. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MALAWI AND SUB-SAHARAN AFRICA IN THE SUBJECT OF MENSTRUATION AND SANITARY PROTECTION AND TO PROMOTE RESEARCH INTO THE ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PERIOD POVERTY IN SUB-SAHARAN AFRICA AND TO MAKE RESULTS OF THIS RESEARCH AVAILABLE TO THE PUBLIC. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE ÔPERIOD POVERTYÖ MEANS A LACK OF ACCESS TO SANITARY PRODUCTS DUE TO FINANCIAL CONSTRAINTS.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 HEATH DRIVE
BINFIELD HEATH
HENLEY-ON-THAMES
RG9 4LX
- Ffôn:
- 01189464666
- E-bost:
- widgew@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window