Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, HIGH BROOMS
Rhif yr elusen: 1185772

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND CHRISTOPHER BLAIR WICKS | Cadeirydd | 03 June 2019 |
|
|
||||
Kevin Barnes | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Kim Louise Shilling | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Fiona Helen Lydia Wilson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Philip Geoffrey Grainger | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Matthew John Taylor | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Graham Douglas Church | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Julia Marie Church | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
DAVID BRIAN KENNETH HOBDEN | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Ian Archibald Park Wilson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Kate Madeline Whitehead | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
David Graham Gaylor Johnson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Owen | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Hannah Louise Mwesigwa | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Mary Isobel Wilson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Michael John Anthony Southwick | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.