MATER ECCLESIAE COLLEGE

Rhif yr elusen: 1186431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Since 17th July 2019, Mater Ecclesiae College has conducted the Ecclesiastical Faculties of Theology and Philosophy at St Mary's University in Twickenham. These were the Faculties formerly conducted by Heythrop College in London and most recently known as the Bellarmine Institute. The Faculties provide courses leading to the ecclesiastical degrees, up to Doctorate level, in Theology & Philosophy.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE BELLARMINE INSTITUTE (Enw gwaith)
  • THE HEYTHROP FACULTIES OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Right Reverend JOHN FRANCIS SHERRINGTON Cadeirydd 01 August 2019
THE PONTIFICAL BEDA COLLEGE, ROME TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Revd Professor Paul Gerard McPartlan Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
The Most Reverend Mark Anthony O'Toole Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
The Very Reverend Doctor Simon George Gaine OP Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
The Most Reverend Bernard Longley Ymddiriedolwr 01 August 2019
BIRMINGHAM CHURCHES TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH TRUST FOR THE ECUMENICAL INSTITUTE FOR ADVANCED THEOLOGICAL STUDY IN JERUSALEM
Derbyniwyd: Ar amser
MARYVALE INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Birmingham Newman University
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CATHOLIC TRUST FOR ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
The Most Reverend John Wilson Ymddiriedolwr 01 August 2019
ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF SOUTHWARK
Derbyniwyd: 49 diwrnod yn hwyr
BUTLER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS C J I B GORDON-CANNING'S PRIESTS' TRUST (LONDON)
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLUNDELL CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WEDGEWOOD ENDOWMENT ADMINISTERED BY (THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SOUTHWARK)
Derbyniwyd: Ar amser
WOODROFFE BEQUEST ADMINISTERED BY (THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SOUTHWARK)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALLENBY ENDOWMENT IN CONNECTION WITH CRAYFORD R C SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
DEPTFORD POOR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DUFFY BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
REDMOND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HAYNES BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
HOWARD OF GLOSSOP BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
DE SAMPAYO BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
DUKE OF NORFOLK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HONORA TURNER O'CALLAGHAN SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ROBINSON BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
CANON TIERNEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAMS SOUTHWARK FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WHITTINGHAM BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHWARK TAYLOR EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN'S SEMINARY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE ROMAN CATHOLIC DIOCESES OF SOUTHWARK AND ARUNDEL AND BRIGHTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE VENERABLE ENGLISH COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VALLADOLID TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
The Most Reverend Malcolm Patrick McMahon OP Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
Professor Gavin Gregory D'Costa Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.00k £60.00k £60.00k £0
Cyfanswm gwariant £60.00k £60.00k £60.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MATER ECCLESIAE COLLEGE
St. Mary's University
Waldegrave Road
TWICKENHAM
TW1 4SX
Ffôn:
02082401030