KINGSBRIDGE & DISTRICT MENS SHED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to promote social inclusion and assist peoples' general well-being, particularly but not exclusively, men aged 18 or over within the Kingsbridge and surrounding area by supporting each other socially. We do this by sharing practical skills and experience, providing facilities, woodworking tools and equipment for hobbies, creative activities and also helping with local community projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2019: CIO registration
- KINGSBRIDGE AND DISTRICT MEN'S SHED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Parker | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Malcolm Short | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Paul Bernard Carney | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Alan Kirk | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04k | £2.27k | £8.05k | £5.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.34k | £3.28k | £5.71k | £7.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | N/A | £3.07k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Ebrill 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 11 Ebrill 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 29 Ionawr 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 29 Ionawr 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 11 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AND WELLBEING FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, MEN AGED 18 OR OVER, WITHIN KINGSBRIDGE AND SURROUNDING AREA, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED; RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH PROVISION OF FACILITIES, FOR HOBBIES, SHARING OF SKILLS, HELPING WITH COMMUNITY PROJECTS, UNDERTAKING CREATIVE AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND SUPPORTING EACH OTHER SOCIALLY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSBRIDGE MENS SHED
MOUNTS QUARRY PLANTATION
THE MOUNTS
EAST ALLINGTON
TQ9 7QJ
- Ffôn:
- 07941050007
- E-bost:
- kingsbridgeshedders@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window