ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARBARA EARLSDON COVENTRY
Rhif yr elusen: 1185293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tulo Dirk Raistrick | Cadeirydd | 11 May 2014 |
|
|
||||
Karen Mogan | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Dr Teresa Maria Witt | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Thomas Paul Watts | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Michael Oluwaseyi Fabunmi | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Jessica Ann Moore | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Rachael Elizabeth Moorley | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Mark Alastair Owen | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Victoria Cecilia Mason | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Dr Steve Gilford Matthews | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Alison Jane Manning | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Marjorie Anna Stevens | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Ian Muir Leitch | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|
||||
Andrea French | Ymddiriedolwr | 24 February 2008 |
|
|
||||
Charlotte Mary Owen | Ymddiriedolwr | 06 March 2003 |
|
|
||||
Keith John Wright | Ymddiriedolwr | 14 March 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.