ymddiriedolwyr SMART WORKS LEEDS
Rhif yr elusen: 1184676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Elizabeth Fletcher | Cadeirydd | 29 April 2021 |
|
|
||||
Caroline Karn | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Ally Dowsing-Reynolds | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Deirdre Reid | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Amanda Jayne Clarke | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Juliette louise Fitzmaurice | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Emma Illingworth | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Stephanie Louise Smith | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Helen Clare Oldham | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Ruth Frances Cherry | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.