ROSEHILL METHODIST SPORTS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Club is located in Littleover Lane, Derby, DE23 6JL providing sports, fellowship and social activities for its members and the community. Cricket, Crown Green Bowls and Tennis are played at the ground. New members are always welcome. Bowls and Tennis are played recreationally with senior cricket played in the Derbyshire County League. Cricket is also available for juniors aged 5 - 17 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Goodall | Cadeirydd | 07 February 2020 |
|
|
||||
Adrian Buckner | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Geraldine Brenda Forest | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
Robert Anthony Randle | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Anthony William Scott | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Mohammed Iqbal Khan | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Christopher Edward Warren | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Ann Jean Dean | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Michael John Sharpe | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Christabel Mary Muller | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Paul William Ferra | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Richard Sharpe | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Marion Cowling | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Valerie Anne Getliffe | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.24k | £28.46k | £20.41k | £20.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.50k | £9.83k | £21.09k | £21.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.67k | £1.20k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF CRICKET, CROWN GREEN BOWLS AND TENNIS PLUS SOCIAL ACTIVITIES FOR THE MEMBERS OF THE CIO.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
114 JUBILEE ROAD
SHELTON LOCK
DERBY
DE24 9FD
- Ffôn:
- 07843864833
- E-bost:
- michaelsharpe114@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window