DARLINGTON FOOTBALL CLUB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Football and other sporting activities in the community - Promote physical health and mental wellbeing - Support growth of sports clubs - Support other community activities in our area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Darlington
- Durham
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 23 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Rose | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Brian Dobinson | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
David Portas | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Michelle Thompson B.E.M. | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Brian Jeffrey Boggon | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Sajna Syeda Ali | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Andrew Appleton Brown O.B.E. | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60k | £12.49k | £58.52k | £66.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59k | £6.62k | £46.87k | £60.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, IN PARTICULAR, THE INHABITANTS OF DARLINGTON AND ITS SURROUNDING AREAS: 3.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH (FACILITIES MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); 3.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 3.3 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROMOTE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; 3.4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND OTHER PERSONS INCLUDING ACADEMIC, SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; AND 3.5 FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Darlington Football Club
Blackwell Meadows
Grange Road
Darlington
DL1 5NR
- Ffôn:
- 07425232102
- E-bost:
- neil.raper@darlingtonfc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window