ROHINGYA ACTION NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
One of RANE's main objective is to continue with the political campaign, to raise public awareness. We organise demonstrations/rallies and public meetings with local, national and international politicians and government ministers to raise the Rohingya Refugee crisis. RANE actively seeks donations to continue to provide aid work at the refugee camp providing vital essentials.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Middlesbrough
- Northumberland
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
- Bangladesh
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2020: CIO registration
- RANE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habibur Rahman | Cadeirydd | 26 June 2019 |
|
|
||||
Amad Ali | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Latifa Miah | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Rashida Ahmed | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Nosima Khatun Rahman | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Shahida Uddin | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Farhana Ahmed | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
MICHAEL PHILIP BOWMAN | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
WASIM MOHAMMED | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Ann Veronica Schofield | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Sorwar Ahmed | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.70k | £699 | £194 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.91k | £2.50k | £4.12k | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Awst 2024 | 208 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Awst 2024 | 208 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE NEEDS OF THE ROHINGYA PEOPLE OF MYANMAR (BURMA) LIVING IN COX'S BAZAR REFUGEE CAMP IN BANGLADESH THROUGH: A) PROVIDING GRANTS, ITEMS, SERVICES, HEALTHCARE PROJECTS TO INDIVIDUALS IN NEEDS AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE NEED; B) ASSISTING IN THE PROVISION OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION. 2) TO RELIEVE THE NEEDS OF THE ROHINGYA PEOPLE LIVING IN THE NORTH EAST OF ENGLAND, WHO ARE SEEKING ASYLUM OR HAVE BEEN GRANTED REFUGEE STATUS THROUGH SIGNPOSTING TO ANY RELEVANT INFORMATION AND ADVISORY SERVICES/ORGANISATIONS TO PROVIDE SUPPORT. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE HISTORY OF THE ROHINGYA PEOPLE BY PROVIDING WORKSHOPS AND INFORMATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 SCEPTRE STREET
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 6PR
- Ffôn:
- 07872608987
- E-bost:
- info@rane.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window