ymddiriedolwyr CHICHESTER AREA TALKING NEWS CIO
Rhif yr elusen: 1184267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth John Pritchard | Cadeirydd | 20 December 2021 |
|
|
||||
John Vincent Pascoe Goodman | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE BEVIS | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
David Jeremy Charles Bathurst | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Anne Margaret Brearley-Smith | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Helen Rose Pinn | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Robert Irving Money | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Christine Mustchin | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Robert Mustchin | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
COLIN MARK JENNER | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Janette Penn | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Geoffrey Walter Porter | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
ELISABETH ANN BUSH | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.